Entreprise : ADVITAM PARTICIPATIONS - SIREN 347 501 413
Identité
Dénomination
ADVITAM PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
347 501 413
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1989
Début d’activité
28/10/2002
Date de fin de la personne morale
01/11/2087
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
39862256 EUR
Adresse du siège
1 RUE M LEBLANC ZONE PORTUAIRE 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENUNCQ PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Augustin
Nom, Prénom(s)
LECOCQ GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Hélesmes
Nom, Prénom(s)
CANNESSON CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bonnières
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD ADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Vertain
Nom, Prénom(s)
RINGO BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Courcelles-le-Comte
Nom, Prénom(s)
LESAFFRE ARMEL , PAUL , EDOUARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Fiefs
Nom, Prénom(s)
VIDRIL SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Arnèke
Nom, Prénom(s)
HERNU BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Valhuon
Nom, Prénom(s)
DEBRABANT NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Brillon
Dénomination
SCP MONTIEL ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
SOFIPROTEOL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
NORD CAPITAL PARTENAIRES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SCA UNEAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Laurent-Blangy
Dénomination
FLANDRES COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Dénomination
UNIGRAINS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/2002
Siret
34750141300046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE M LEBLANC ZONE PORTUAIRE
62223 , SAINT-LAURENT-BLANGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1989
Siret
34750141300020
Code APE
741J
Adresse
1 GRAND PLACE
62000 , ARRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/1993
Siret
34750141300038
Code APE
741J
Adresse
64 BD CARNOT
62000 , ARRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13413
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Augmentation de capital à compter du 30/09/2018 Ancien : 37572176 EUR Nouveau : 39862256 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).