Entreprise : DKA AUDIT - SIREN 347 475 394
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2019)
Dénomination
DKA AUDIT
SIREN (siège)
347 475 394
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1994
Date de fin de la personne morale
18/10/2093
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40280 EUR
Adresse du siège
33 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Raynal JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Saint-Mandé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34747539400032
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
33 AV PHILIPPE AUGUSTE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1991
Siret
34747539400024
Code APE
741C
Adresse
10 RUE VANDREZANNE
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE ITALIE 2 TOUR ONYX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1994B1361058
Date d'ajout
05/06/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 19-04-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1994B1361050
Date d'ajout
20/02/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : la loi DU : 17-01-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
27/11/2007
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-09-2007
Numéro d'observation
10872
Date d'ajout
29/07/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/10/1994
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU 22 AVRIL 1994 RADIATION DU 18 OCTOBRE 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).