Entreprise : CALIFORNIA - SIREN 347 460 768
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2021)
Dénomination
CALIFORNIA
SIREN (siège)
347 460 768
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1988
Fermeture de l'établissement - 34746076800018
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1991
Date de fin de la personne morale
16/08/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QUAI DES SABLONS 89100 SENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLETIER PASCAL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Valenton
Nom, Prénom(s)
TERMINET PATRICE , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Alfortville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34746076800018
Enseigne
CALIFORNIA
Origine du fonds
Achat
Activité principale
CAFE, RESTAURANT, DANCING, DISCOTHEQUE, SALLE DE JEUX.
Adresse
QUAI Quai DES SABLONS
89100 , Sens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3838
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS Sens le 24/09/2021 avec effet au 24/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/08/1988
Description
Historique des observations depuis le 17/08/1988 : Achat du fonds au prix stipulé de 280 000 F. Précédent propriétaire - exploitant : Mme GRASSWILL née BAHLOULI Jacqueline Fatima, RCS SENS A 321 125 734 (81 A 37) -radiation du 21.07.1988- Annonce parue dans L'YONNE REPUBLICAINE des 18 et 19.06.1988. Oppositions : SCP LETELLIER TATAT FOLIE-DESJARDINS Notaires associés, 6 Bld du Mail 89100 SENS. Modification du 11.10.1991 : VENTE DU FONDS DE COMMERCE à la SARL LAS VEGAS - siège social à SENS (89) Quai des Sablons. MISE EN SOMMEIL DE LA SARL CALIFORNIA -EFFET DU 22.07.1991- Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE -rectificatif paru les 16 et 17.07.1988.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 22/07/1991. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).