Entreprise : SCM RAZE PONS DALOTEL NOUVEL - SIREN 347 397 465
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2021)
Dénomination
SCM RAZE PONS DALOTEL NOUVEL
SIREN (siège)
347 397 465
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1988
Fermeture de l'établissement - 34739746500035
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2021
Fermeture de l'établissement - 34739746500027
- Date d'effet de la fermeture : 11/03/1997
Date de fin de la personne morale
12/07/2038
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
13 QUAI LEON GRIOLET 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUVEL FABIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Aspères
Nom, Prénom(s)
DALOTEL CORINNE
Nom d'usage
LAQUAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Salinelles
Nom, Prénom(s)
PONS CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Sommières
Nom, Prénom(s)
RAZE CATHERINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Sommières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34739746500035
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES PAR LA MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION CABINET D'INFIRMIERE
Adresse
13 QUAI 15 Quai CLEON GRIOLLET
30250 , Sommières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1991
Siret
34739746500027
Code APE
851G
Adresse
PL LANTAIRES
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5391
Date d'ajout
01/07/1997
Description
NOMINATION DE MME DALOTEL NEE LAQUAY CORINNE LE 10.8.55 A PARIS 10EME 75 NTE FRSE DT SALINELLES ET DE MME NOUVEL FABIENNE NEE LE 2.4.66 A NIMES 30 NTE FRSE DT ASPERES 30-LE AMS HAUT EN QUALITE DE CO-GERANTES DE LA STE AVEC MMES PONS CHRISTINE ET NICOD CATHERINE MAINTENUES DANS LEUR FONCTIONS CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA STE QUI DEVIENT : SCM RAZE PONS DALOTEL NOUVEL AU LIEU ET PLACE DE SCM RAZE PONS A COMPTER DU 11.3.97 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - ANCIEN : SOMMIERES PLACE LANTAIRES NOUVEAU : SOMMIERES 13 QUAI LEON GRIOLET A COMPTER DU 11.3.97 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 24.2.97 ACTE ME NEGRE NOTAIRE A SOMMIERES DU 11.3.97 LA CROIX DU MIDI DU 27.3.97 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 1.7.97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4247
Date d'ajout
25/06/1991
Description
SUIVANT ACTE DE MAITRE NEGRE, NOTAIRE A SOMMIERES EN DATE DES 6 ET 26 MARS 91. MME DUNAN ANNIE EPOUSE GAUSSORGUES A CEDE A MELLE PONS CHRISTINE LES 150 PARTS SOCIALES LUI APPARTENANT.SUITE A CETTE CESSION CHANGEMENT DE DENOMINATION QUI DEVIENT: S.C.M. RAZE-PONS LES GERANTS SONT: MELLE RAZE ET MELLE PONS NEE LE 20.03.62 A ARLES DEMEU- RANT A SOMMIERES 3 RUE GABRIEL PERI TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A SOMMIERES PLACE LANTAIRES DEPOT AU GREFFE LE 25.06.91 NIMES JOURNAL 11.4.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 05 juillet 1988 - NIMES JOURNAL du 31 mars 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).