Entreprise : SCI MOSAIC - SIREN 347 396 079
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2024)
Dénomination
SCI MOSAIC
SIREN (siège)
347 396 079
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1988
Date de fin de la personne morale
18/07/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
24240 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS ROSIER 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE LA PARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARD GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Bouzel
Nom, Prénom(s)
BAYLE ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Billom
Nom, Prénom(s)
BONNET MARIE-JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
COSTES RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Durtol
Nom, Prénom(s)
DOMMANGET FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Issoire
Nom, Prénom(s)
FINET MARIE-HELENE
Nom d'usage
MONCHAUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
FOUCAUD DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
FREZARD CHRISTINE
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
GARDETTE STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
MAILFER CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Saint-Genes Champanelle
Nom, Prénom(s)
MANIAUDET SIMONE
Nom d'usage
COSTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Durtol
Nom, Prénom(s)
MANTIN DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
MUR-SUR-ALLIER
Nom, Prénom(s)
OLIVER FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
OLIVER DELPHINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Crépy-en-Valois
Nom, Prénom(s)
OLIVER-ONTIVEROS STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Ydes
Nom, Prénom(s)
POLKAM ASHOK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
RIZZO MARIA-ANNA
Nom d'usage
OLIVER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Chas
Nom, Prénom(s)
ROUGERIE LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
ROUX CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Romagnat
Nom, Prénom(s)
SANITAS ELISABETH
Nom d'usage
VEDEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Durtol
Nom, Prénom(s)
SPIZZI ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Ceyrat
Nom, Prénom(s)
VEDEUX CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Durtol
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/06/1988
Siret
34739607900019
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion, l'administration et la disposition de tous immeubles ou droits immobiliers dont elle deviendra propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
RUE LOUIS ROSIER
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE LA PARD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5120
Date d'ajout
11/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/07/2023
Description
Dissolution à compter du 07/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/07/2023, siège de la liquidation : Parc Technologique de la Pardieu - rue Louis Rosier 63000 Clermont-Ferrand
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).