Entreprise : CLINIQUE SAINT BRICE - SIREN 346 980 105
Identité
Dénomination
CLINIQUE SAINT BRICE
SIREN (siège)
346 980 105
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1969
Début d’activité
23/06/1969
Date de fin de la personne morale
30/06/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
clinique chirurgicale
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Capital social
587248 EUR
Adresse du siège
RTE DE PROVINS 77160 SAINT-BRICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU-DIT GARE LA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENSAID BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Dénomination
DocteGestio
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DG SANTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montreuil
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1969
Siret
34698010500016
Code APE
8610Z - Activités hospitalières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
clinique chirurgicale
Adresse
RTE DE PROVINS
77160 , SAINT-BRICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU-DIT GARE LA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4902
Date d'ajout
04/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 04/03/2024 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2024J00083 désigne liquidateur SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2709
Date d'ajout
05/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun, prononce en date du 05/02/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00083, date de cessation des paiements le 06/08/2022 désigne Mandataire judiciaire SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun, et ouvre une période d'observation expirant le 05/08/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/07/2008
Description
: Changement d'administrateurs à compter du 23.06.08
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/10/2007
Description
: Modification de la composition du CA à compter du 4.09.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/1969
Description
Historique des observations depuis le 01/07/1969 : Mention du 31.07.2006 : contenant démission de M. MOLLER Erick et de M. PREVOT Erick de leur fonc- tion d'administrateur, à compter du 27.06.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).