Entreprise : LES BALLASTIERES MERCIER S.A. - SIREN 345 850 457
Identité
Dénomination
LES BALLASTIERES MERCIER S.A.
SIREN (siège)
345 850 457
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2013
Début d’activité
25/06/2013
Date de fin de la personne morale
19/09/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation de carrière à ciel ouvert, extraction de galets et sable de Mer, concassage de tous matériaux et fabrication de tous revêtements routiers
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
RUE DU MANOIR 76340 BLANGY-SUR-BRESLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALIX JULIEN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
LHOTELLIER SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Blangy-sur-Bresle
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/06/2013
Siret
34585045700051
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de carrière à ciel ouvert, extraction de galets et sable de Mer, concassage de tous matériaux et fabrication de tous revêtements routiers
Adresse
RUE DU MANOIR
76340 , BLANGY-SUR-BRESLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/1958
Siret
34585045700028
Nom commercial
LES BALLASTIERES MERCIER
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de carrière à ciel ouvert extraction de galets et sable de Mer concassage de tous matériaux et fabrication de tous revêtements routiers transports routiers services publics de marchandises location de véhicules automobiles de transports de transports de marchandises
Adresse
111 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
76400 , FECAMP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE L EPINAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3664
Date d'ajout
26/08/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1746
Date d'ajout
24/05/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/04/2018 : Partant : LONGUET Laurence, Maria, Madeleine, Vice-président Nouveau : LEMESLE Jean-Philippe, René, Etienne,
Numéro d'observation
3855
Date d'ajout
01/10/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 25/06/2013 : Ancienne adresse : Quartier de l'Epinay - rue du 11 Novembre 1918 76400 Fécamp - Cet établissement devient établissement secondaire Nouvelle adresse : Zone Industrielle - Rue du Manoir - CS 80078 76340 Blangy-sur-Bresle
Numéro d'observation
5157
Date d'ajout
17/12/2012
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 12/09/2012 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12 actes déposés le 17/12/2012
Numéro d'observation
584
Date d'ajout
08/02/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 24/06/2009 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/03 actes déposés le 08/02/2010
Numéro d'observation
4812
Date d'ajout
23/11/2004
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS DEPART DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MME DOMINIQUE LEMESLE DEVIENT PRESIDENT DEPART DES ADMINISTRATEURS : JEAN-PHILIPPE LEMESLE ET MR JEAN-YVES LEMESLE MAINTIEN DU DIRECTEUR GENERAL : MR JEAN-YVES LEMESLE ACTES DEPOSES LE 17/11/2004 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 06/10/2004 Date d'effet : 23/08/2004
Numéro d'observation
4598
Date d'ajout
09/11/2004
Description
COMPLEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET PPL ETS - ANCIENNE : QUARTIER DE L'EPINAY 76400 FECAMP - NOUVELLE : QUARTIER DE L'EPINAY - RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 76400 FECAMP - ACTES DEPOSES LE 29/10/2004 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 06/10/2004 Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
1065
Date d'ajout
02/03/2001
Description
RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE ROUEN SOUS LE Nø2000 B 49 Date d'effet : 31/10/1979
Numéro d'observation
12582
Date d'ajout
18/12/2000
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST VALERY EN CAUX A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN PAR DECRET 99-659 DU 30/07/99 L'IMMATRICULATION SECONDAIRE AU RCS DE ST VALERY EN CAUX SOUS LE Nø 63 B 2 DEVIENT IMMATRICULATION SECONDAIRE AU RCS DE ROUEN SOUS LE Nø 2000 B 49 Date d'effet : 01/01/2000
Numéro d'observation
581
Date d'ajout
28/09/1992
Description
VENTE PAR MME MERCIER NEE COUTURE JACQUELINE A LA SA LES BALLASTIERES MERCIER UNE PARTIE D'INSCRIPTION DE ZONE COURTE DE SEINE MARITIME CORRESPONDANT A DEUX LICENCES CLASSE A A COMPTER DU 01/08/92 BODACC No 189A DU 25/09/92 PRIX : 50.000 FRS OPPOSITIONS : ETUDE DE MES AUVRAY ET BRIERE NOTAIRES ASSOCIES A VALMONT JOURNAL : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 02/09/92
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
07/08/1992
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR ISAAC CHRISTIAN, FONDS REPRIS PAR SON PROPRIETAIRE A COMPTER DU 01/07/92 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 05/08/92
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
07/08/1992
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTTIE PAR MME MERCIER JACQUELINE DOMICILIEE A FECAMP 47 RUE LEON DEGENETAIS, FONDS REPRIS PAR SA PROPRIETAI- RE A COMPTER DU 01/07/92 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 05/08/92
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
26/04/1991
Description
FONDS APPARTENANT A MR ISAAC CHRISTIAN IMMATRICULE AU RCS FECAMP A 346 740 830, RECU EN LOCATION GERANCE POUR UNE DUREE DE UNE ANNEE RENOUVE- LABLE PAR TACITE RECONDUCTION A COMPTER DU 01/01/84
Numéro d'observation
445
Date d'ajout
26/04/1991
Description
MME MERCIER JACQUELINE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONNE EN LOCATION GERANCE PAR SON EPOUX MR JEAN MERCIER A LA SOCIETE SUITE A SON DECES SURVENU LE 03/10/86 A COMPTER DU 03/10/86
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
06/03/1975
Description
LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES CONSENTIE A LA SOCIETE PAR MR MERCIER JEAN DOMICILIE A FECAMP 10 RUE DE LA CASCADE POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES A COMPTER DU 13/01/75
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).