Entreprise : SCI DOUVE DES NOYERS - SIREN 345 373 690
Identité
(Entreprise radiée le 09/06/2020)
Dénomination
SCI DOUVE DES NOYERS
Sigle
SCI DOUVE DES NOYERS
SIREN (siège)
345 373 690
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1988
Date de fin de la personne morale
07/07/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
6 PL ALAIN DE ROHAN 56120 JOSSELIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
JOSSELIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASFEZ CAROL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Guer
Nom, Prénom(s)
ASFEZ KARIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Porcaro
Nom, Prénom(s)
ASFEZ FABRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Marcel
Nom, Prénom(s)
ASFEZ CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Laurent-Sur-Oust
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/05/1988
Siret
34537369000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 PL ALAIN DE ROHAN
56120 , JOSSELIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
JOSSELIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3761
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Radiation du RCS le 09/06/2020 avec effet au 25/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7887
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Cessation d'activité de la société à compter du 13/12/2018 Dissolution amiable de la société sans poursuite d'activité à compter du 13/12/2018 Liquidateur : ASFEZ Karil, demeurant, 1 les Côtières 56380 Porcaro Le siège de la liquidation est fixé à : 1 les Côtières 56380 Porcaro Journal d'annonces légales : LE PONTIVY JOURNAL en date du 21/12/2018 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/12/2018 : Partant : ASFEZ Chantal, demeurant, 29 rue Notre Dame 56140 MALESTROIT Nouveau : ASFEZ Karil, Liqudateur, associé, demeurant, 1 les Côtières 56380 Porcaro Nouveau : ASFEZ Fabrice, associé, demeurant, Le Chesnot 56140 SAINT MARCEL Nouveau : ASFEZ Carol, associé, demeurant, 24 rue Saint Joseph 56380 GUER Nouveau : ASFEZ Cyrille, associé, demeurant, 4 Les Landes du Pont 56140 SAINT LAURENT SUR OUST
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).