Entreprise : CEDICO - SIREN 345 367 361
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2024)
Dénomination
CEDICO
SIREN (siège)
345 367 361
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34536736100028
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2023
Fermeture de l'établissement - 34536736100010
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/1999
Date de fin de la personne morale
12/01/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244 EUR
Adresse du siège
LES SORDETS 71220 CHIDDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1988
Siret
34536736100010
Code APE
741G
Adresse
136 CHE DU MOULIN CARRON
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/1999
Siret
34536736100028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ingénierie de la concertation et de l'instruction publique ; mise en sécurité juridique des instructions, concertations et dossiers d'enquête publique obtenue par l'application d'une méthode originale de filtrage des contentieux. Activités liées à la programmation, au contrôle qualité. Activité d'assistance et de formation, édition et conseil en communication. Activité de conseils, études, recherches, expérimentations, maîtrise d'ouvrage déléguée, maîtrise d'oeuvre de plans de gestion agri-environnementaux aux fins de déplacements de biotopes, d'entretien de parcs ou réserves naturels publics par un bétail rustique et adapté ou modification des modes de productions agricoles.
Adresse
LES SORDETS
71220 , CHIDDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Sordets
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/002528
Date d'ajout
19/08/2014
Description
Modification relative aux dirigeants LEVY NEUMAND Jean Pierre nom d'usage : LEVY NEUMAND Jean Pierre n'est plus gérant LEVY NEUMAND Jean Pierre nom d'usage : LEVY NEUMAND Jean Pierre devient président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/002528
Date d'ajout
19/08/2014
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 16/07/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 10 décembre 1999 -No 602 - DOCUMENTS AP du 26 novembre 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEBUT ACTIVITE RCS LYON : LE 20 MAI 1988 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).