Entreprise : SCI KALICE - SIREN 345 348 890
Identité
Dénomination
SCI KALICE
SIREN (siège)
345 348 890
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1988
Début d’activité
22/01/2021
Date de fin de la personne morale
03/07/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, gestion et exploitation par bail ou location de tous immeubles à usage d'habitation, bourgeois, commercial ou industriel.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
645 AV DE LA TOULOUBRE 13540 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
LEVY JORDAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Paris 3e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LEVY KARINE
Nom d'usage
BARTH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/2021
Siret
34534889000038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, vente, gestion et exploitation par bail ou location de tous immeubles à usage d'habitation, bourgeois, commercial ou industriel.
Autres Activités
Achat, vente, gestion et exploitation par bail ou location de tous immeubles à usage d'habitation, bourgeois, commercial ou industriel.
Adresse
645 AV DE LA TOULOUBRE
13540 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34534889000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
175 RUE DU TEMPLE
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34534889000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
58 CHE CROIX SAINT VINCENT
94430 , CHENNEVIERES-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10510
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 22/01/2021 du 58 Chemin Croix St Vincent 94430 Chennevières-sur-Marne au 645 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1988D017339
Date d'ajout
07/01/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 2018D2046
Numéro d'observation
6415
Date d'ajout
18/12/2018
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
4817
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).