Entreprise : EARL LE GRAND CHAMP - SIREN 345 336 317
Identité
Dénomination
EARL LE GRAND CHAMP
SIREN (siège)
345 336 317
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1989
Début d’activité
01/03/1988
Date de fin de la personne morale
12/03/2087
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1990
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
polyculture élevage
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
207330.66 EUR
Adresse du siège
02380 JUMENCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN LUC , ANDRE , HENRI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Jumencourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34533631700010
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
polyculture élevage
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
02380 , JUMENCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/03/1989
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 6/3/89 L'AGRICULTEU R DE L'AISNE : 1/4/88 MODIF DU 18/1/1994 A COMPTER DU 28/10/1993 TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL - DE MISSION DE M MARTIN JACQUES DE SES FONC- TIONS DE GERANT - DEPOT DES ACTES : 14/1/1994 L'AGRICULTEUR DU 7/1/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).