Entreprise : SCI LES TAILLIS - SIREN 345 287 924
Identité
Dénomination
SCI LES TAILLIS
SIREN (siège)
345 287 924
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1988
Début d’activité
01/07/1988
Date de fin de la personne morale
23/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE TOUS BIENS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES EGAUX 17138 SAINT-XANDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANDRY MICHEL , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34528792400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE TOUS BIENS IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION DE TOUS BIENS IMMEUBLES
Adresse
LES EGAUX
17138 , SAINT-XANDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST XANDRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
450
Date d'ajout
26/01/2001
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 JANVIER 2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LE CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE NOUVEAU / JEAN BOIS ANCIEN / DESAINT DENIS GUY ET LE CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT NOUVEAU / DUTEIN MICHEL ANCIEN / KARINE SABOURIN Date d'effet : 12/01/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2323
Date d'ajout
30/06/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2000 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE STATUANT COMMERCIALEMENT A PRONONCE L ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT NOMME MAITRE RAMBOUR M. EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 30/06/2000
Numéro d'observation
907
Date d'ajout
28/02/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/02/2000 LE TRIBUNL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE STATUANT COMMERCIALEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 12/05/2000 Date d'effet : 25/02/2000
Numéro d'observation
521
Date d'ajout
07/02/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.01.2000, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE STATUANT COMMERCIALEMENT A PRONONCE LE CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE. MR DESAINT DENIS REMPLACE MR BOIS AUX FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE ET MME SABOURIN KARINE AUX FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. Date d'effet : 21/01/2000
Numéro d'observation
2920
Date d'ajout
10/09/1999
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/09/99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU AU 25.02.2000 Date d'effet : 10/09/1999
Numéro d'observation
2157
Date d'ajout
05/07/1999
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/07/99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 10/09/99 Date d'effet : 02/07/1999
Numéro d'observation
273
Date d'ajout
22/01/1999
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/01/99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15/12/98 NOMME ME COURRET-GUGUEN 10 PROMENOIR DU DRAKKAR 17000 LA ROCHELLE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS NOMME MAITRE RAMBOUR, 48, RUE ALBERT 1ER 17000 LA ROCHELLE EN QUALITE D ADMINISTRATEUR NOMME MR JEAN BOIS AUX FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE ET MR ROLAND MADER AUX FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 22/01/99
Numéro d'observation
179
Date d'ajout
18/01/1999
Description
DEPOT DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 18/01/99
Numéro d'observation
277
Date d'ajout
23/01/1998
Description
NOMINATION DE MR LANDRY MICHEL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR AUGEREAU YVES CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : SCI AUGEREAU NOUVELLE : SCI LES TAILLIS A COMPTER DU 02/01/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 345.287.924.00012 CODE NAF : 702C LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).