Entreprise : SCI DE LA VERNE - SIREN 345 253 538
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2023)
Dénomination
SCI DE LA VERNE
SIREN (siège)
345 253 538
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1990
Date de fin de la personne morale
22/05/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4500 EUR
Adresse du siège
PORT GRIMAUD 83310 GRIMAUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ILE DE LA DESIRADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTOIS PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Wattwiller
Dénomination
JECO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Wattwiller
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/1988
Siret
34525353800028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de terrains et immeubles leur exploitation et mise en valeur par bail location ou tout autre moyen
Adresse
Ile de la Désirade - Port-grimaud
83310 , Cogolin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Grimaud
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3294
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Dissolution à compter du 03/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/03/2021, liquidateur : COURTOIS Pascal, siège de la liquidation : Office notarial d'OSTWALD 48 Rue du Général Leclerc Me RUHARD, S/C Pascal COURTOIS 67540 Ostwald, parution de la publicité légale : La Marseillaise en date du 12/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 000.00 FRF nouveau montant : 457.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).