Entreprise : SCI DELAUNE - SIREN 345 253 454
Identité
Dénomination
SCI DELAUNE
SIREN (siège)
345 253 454
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2011
Début d’activité
27/05/1988
Date de fin de la personne morale
20/02/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat, gestion, administration et disposition de tous biens meubles et immeubles
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
30 CHE DE COURGERAIS 41300 SELLES-SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIEGEOIS ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Selles-Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
LIEGEOIS PIERRE-ALAIN , ANDRE , JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
LIEGEOIS CLEMENT , ALAIN , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Paris 06
Nom, Prénom(s)
METZGER JEANNE , MARIE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Paris 06
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/1988
Siret
34525345400028
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, gestion, administration et disposition de tous biens meubles et immeubles
Adresse
30 CHE DE COURGERAIS
41300 , SELLES-SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1988
Siret
34525345400010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
88 BD VICTOR HUGO
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
916
Date d'ajout
21/02/2011
Description
Immatriculation suite à transfert du siège social et de l'établissement principal au RCS de Blois à compter du 23/12/2010 : Ancienne adresse : 88 boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly sur Seine Nouvelle adresse : 30 chemin de Courgerais 41300 Selles Saint Denis Changement de dénomination à compter du 23/12/2010 : Ancienne : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AULNE Nouvelle : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELAUNE Augmentation du capital à compter du 23/12/2010 : Ancien : 152.45 euros Nouveau : 1 000 euros Modification sur les dirigeants de la société à compter du 23/12/2010 : Modifié : Mr LIEGEOIS Alain, demeurant 30 chemin de Courgerais 41300 Selles Saint Denis Nouveau : Mr LIEGEOIS Pierre-Alain Nouveau : Mr LIEGEOIS Clément Prorogation de la durée de la personne morale à compter du 23/12/2010 : Ancienne : 60 ans Nouvelle : 99 ans
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).