Entreprise : SCI LES PIATS - SIREN 345 250 526
Identité
Dénomination
SCI LES PIATS
SIREN (siège)
345 250 526
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1988
Début d’activité
25/05/1988
Date de fin de la personne morale
23/06/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE. LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
86 RUE DE LA HOUZELLE 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ AGNES LE BOHEC NEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Nom, Prénom(s)
LOPEZ JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1988
Siret
34525052600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE. LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Autres Activités
LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE. LA PROPRIETE, LA LOCATION, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Adresse
86 RUE DE LA HOUZELLE
77250 , MORET-LOING-ET-ORVANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 30 000.00 FRF nouveau montant : 4 573.47 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/06/1988
Description
Historique des observations depuis le 24/06/1988 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 794 le 24/06/1988 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 04/06/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).