Entreprise : SNC DE L'AULNAIE - SIREN 345 227 656
Identité
Dénomination
SNC DE L'AULNAIE
SIREN (siège)
345 227 656
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1988
Date de fin de la personne morale
22/06/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
27 GRANDE RUE 28500 AUNAY-SOUS-CRECY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUNAY SOUS CRECY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTAGNE ALAIN , ROLAND , EDMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Nom, Prénom(s)
BAZIN EVELYNE , LOUISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
VERNOUILLET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34522765600013
Code APE
554B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
CAFE - EPICERIE, PLATS DU JOUR, DEPOT DE PAIN, GAZ, VENTE DE JOURNAUX
Adresse
27 27 GRANDE RUE
28500 , Vernouillet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUNAY SOUS CRECY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1962
Date d'ajout
16/11/2000
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE AUX TERMES DE L'AGE DU 28/09/2000 IL A ETE DECIDE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/09/2000 ET SA MISE EN LIQUIDATION AMIABLE. MR ALAIN MONTAGNE DEMEURANT 27 GRANDE RUE 28500 AUNAY SOUS CRECY A ETE NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU DOMICILE DU LIQUIDATEUR, A SAVOIR 27 GRANDE RUE 28500 AUNAY SOUS CRECY OU DEVRA PARVENIR TOUTE CORRESPONDANCE DEPOT D'ACTES : A-990 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ACTION REPUBLICAINE DU 31/10/2000. MISE EN SOMMEIL (MISE EN VENTE DU FONDS). Date d'effet : 30/09/2000
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
05/07/1999
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE L'AGE EN DATE DU 11/08/97 A DECIDE : -D'AUTORISER L'ENTREE DE MME EVELYNE BAZIN COMME NOUVELLE ASSOCIEE ET EN CONSEQUENCE DIRECTE SON STATUT DE CO-GERANTE DES SON ENTREE DANS LE CAPITAL DE CE FAIT MR MICHEL RENAUD CESSANT SES FONCTIONS DE CO- GERANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 24 NOVEMBRE 1989: MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1988. MODIFICATION DU 16 SEPTEMBRE 1991: DEMISSION D'UN CO-GERANT A COMPTER DU 20 AVRIL 1991. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).