Entreprise : FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS - SIREN 345 220 578
Identité
Dénomination
FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS
Sigle
FROM CHATEAU QUEYRAS
SIREN (siège)
345 220 578
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1988
Début d’activité
01/06/1988
Date de fin de la personne morale
16/06/2048
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société d'intérêt collectif agricole à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Transformations fromagères et commercialisation
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Capital social
50655 EUR
Adresse du siège
LES EAUX DOUCES 05350 CHATEAU-VILLE-VIEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGIER ALEXANDRE , MATHIEU , MICHAEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Saint-André-d'Embrun
Nom, Prénom(s)
LIONS MAXIME , VINCENT , ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Châteauroux-les-Alpes
Nom, Prénom(s)
BLANC FRANCOIS , ANTOINE , OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Arvieux
Nom, Prénom(s)
ALBRAND CLAUDE , JACQUES , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Crots
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34522057800024
Enseigne
LES ALPAGES DE FONTANTIE
Code APE
1051C - Fabrication de fromage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transformations fromagères et commercialisation
Adresse
LES EAUX DOUCES
05350 , CHATEAU-VILLE-VIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34522057800016
Code APE
155C
Adresse
MONTBARDON
05350 , CHATEAU-VILLE-VIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/002304
Date d'ajout
21/07/2006
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 01/10/2004 : ANCIENNE ADRESSE : MONTBARDON 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE NOUVELLE ADRESSE : LES EAUX DOUCES 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 27/01/2006 ANCIEN : 7637,7 EUR NOUVEAU : 50655 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 27/01/2006 : PARTANT : RANDU ERIC, GÉRANT(E) NOUVEAU : LAGIER GILBERT, GÉRANT(E) NOUVEAU : ALBRAND JEAN CLAUDE, GÉRANT(E) NOUVEAU : DESCHAMPS MARC, GÉRANT(E) NOUVEAU : BLANC CHRISTIAN, GÉRANT(E) TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 01/10/2004 : ANCIENNE ADRESSE : MONTBARDON - CHATEAU VILLE VIEILLE 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE NOUVELLE ADRESSE : LES EAUX DOUCES 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FORME : SICA SARL 1ER JANVIER 2002: CONVERSION D'OFFICE PAR LE GREFFE DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EN APPLICATION DU DECRET 2001-474 DU 30 MAI 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).