Entreprise : SCI TRECHA - SIREN 345 216 162
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2021)
Dénomination
SCI TRECHA
SIREN (siège)
345 216 162
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1988
Fermeture de l'établissement - 34521616200015
- Date d'effet de la fermeture : 05/01/2021
Date de fin de la personne morale
27/06/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA CROIX DE BROHOGARD 44350 SAINT-MOLF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREMOUREUX DIDIER , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Molf
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/06/1988
Siret
34521616200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement, la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
La Croix de Brohogand
44350 , Saint-Molf - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/01/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Par jugement en date du 18/01/2019, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a prorogé le délai de clôture pour une durée de 24 mois.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Par jugement en date du 12/01/2018 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a prorogé le délai de clôture de la liquidation pour une durée de 12 mois.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire immédiate. Désigne Maître Philippe DELAERE de la SCP DELAERE, Immeuble "Constens" bld du docteur Chevrel 44500 SAINT-NAZAIRE. Désigne Mme FERALI, vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance, en qualité de juge-commissaire.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).