Entreprise : SCI AIGUE MARINE - SIREN 345 195 150
Identité
Dénomination
SCI AIGUE MARINE
SIREN (siège)
345 195 150
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1988
Début d’activité
05/05/1988
Date de fin de la personne morale
21/06/2008
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Acquisition d'un terrain Lot numéro 12 port Fréjus ZAC à Fréjus. Construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
3 RUE DEVOSGE 21000 DIJON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIJON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURTOURAULT MARCEL , REMI , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/1988
Siret
34519515000015
Enseigne
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AIGUE MARINE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain Lot numéro 12 port Fréjus ZAC à Fréjus. Construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier.
Adresse
3 RUE DEVOSGE
21000 , DIJON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIJON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2402
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Par jugement en date du 02/02/2024 le tribunal judiciaire de Dijon prononce la liquidation judiciaire ,désigné liquidateur judiciaire la SELARL MJ ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Véronique THIEBAUT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9706
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Radiation du RCS le 01/07/2019 avec effet au 01/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/2014
Description
Dissolution à compter du 27/10/2014 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2014, siège de la liquidation : 3 Rue Devosge 21000 Dijon
Numéro d'observation
8392
Date d'ajout
27/10/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/03/2014 Liquidateur : BOURTOURAULT Marcel, Remi, Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 12 boulevard Thiers 21000 Dijon Journal d'annonces légales : le bien public en date du 12/04/2014
Numéro d'observation
4924
Date d'ajout
17/06/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/04/2014 Liquidateur : VANDRIESSE Catherine, Madeleine, Marcelle, Renée Le siège de la liquidation est fixé à : 5 Rond point de la Nation 21000 Dijon Journal d'annonces légales : le chatillonnais et l'auxois en date du 22/05/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- SUITE DE LA RUBRIQUE "ADMINITRATION DE LA SOCIETE" : - DEUXIEME REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA SARA SOCIETE ANONYME RESIDENCE AZUR : MME VANDRIESSE NEE BARRAT MICHELE LOUISE - FRANCAISE - NEE LE 23.07.1942 A FEYTIAT (87) - DT 7 RUE CHARLES LE TEMERAIRE CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 21800 QUETIGNY. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).