Entreprise : LOR 12 - SIREN 345 185 318
Identité
Dénomination
LOR 12
SIREN (siège)
345 185 318
Date d'immatriculation au RNE
14/06/1988
Date de fin de la personne morale
13/06/2087
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
17 RUE VENIZELOS 57950 MONTIGNY-LES-METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLOMB BERNARD
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
FEY
Nom, Prénom(s)
DINKEL GERARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
ST ETIENNE LES REMIREMNT
Nom, Prénom(s)
ENGEL JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
LONGEVILLE LES METZ
Nom, Prénom(s)
GEHENNE JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
MONTI NORBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
DOMBRAS
Nom, Prénom(s)
VENTURINI JEAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
NANCY
Dénomination
SOCIETE FRANCE LANORD ET BICHATON
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
HEILLECOURT
Dénomination
DEMATHIEU ET BAR
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VERDUN
Dénomination
LAGARDE MEREGNANI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
NANCY
Dénomination
EST PEINTURE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
57158 MONTIGNY LES METZ
Dénomination
ENTREPRISE NASS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
ROMBAS
Dénomination
SOCIETE MEUSIENNE DE CHAUFFAGE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
BAR LE DUC
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Dénomination
MENUISERIE LES ZELLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
LA BRESSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/03/1988
Siret
34518531800010
Code APE
7714
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDES ET RECHERCHES DE MARCHES DANS LE DOMAINE DU BATIMENT
Adresse
17 RUE VENIZELOS
57950 , MONTIGNY-LES-METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2607
Date d'ajout
23/08/1990
Description
Modification autre DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : BARD PHILIPPE DT. A METZ 4 BIS RUE LAVERAN SIEGE DE LA LIQUIDATION FIXE A MONTIGNY LES METZ - 17, RUE VENIZELOS. A COMPTER DU 25/10/89
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).