Entreprise : IDEKI DIFFUSION - SIREN 345 171 961
Identité
Dénomination
IDEKI DIFFUSION
SIREN (siège)
345 171 961
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1988
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 34517196100039
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/1999
Date de fin de la personne morale
21/06/2003
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 64470 OSSAS-SUHARE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
INCAGARAY JEAN , PIERRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Ossas-Suhare
Nom, Prénom(s)
BOSOM ANNA
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Licq Atherey
Nom, Prénom(s)
ERRECARET JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Dénomination
LANTZER ET HITZAK
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ossas-Suhare
Dénomination
ATEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/12/1989
Siret
34517196100021
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
PL DE LA MAIRIE
64470 , OSSAS-SUHARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
34517196100039
Enseigne
CLUB INTER ENTREPRISES-ADITEL-ADOUR ECO
Code APE
748K
Adresse
18 RUE EMILE GUICHENNE
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
826
Date d'ajout
03/02/2012
Description
Dissolution de la société suite à l'arrivée de son terme à compter du 21/06/2003 Cessation d'activité à compter du 21/06/2003 suite à la suppression de l'établissement principal sis à Ossas Suhare (64470) place de la Mairie. Le groupement se trouve désormais sans activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).