Entreprise : SCI 23 AV JEAN JAURES - SIREN 345 142 475
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2021)
Dénomination
SCI 23 AV JEAN JAURES
SIREN (siège)
345 142 475
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1988
Date de fin de la personne morale
15/06/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUAI SARRAIL 10400 NOGENT-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTON MARIE-ANGE , JEANNINE , HUGUETTE
Nom d'usage
MATHIEU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Dénomination
SOUFFLET AGRICULTURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/1988
Siret
34514247500036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de terrains
Adresse
QUAI Quai du Général Sarrail
10400 , Nogent-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1988
Siret
34514247500010
Code APE
702C
Adresse
23 RUE JEAN JAURES
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1988
Siret
34514247500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 GRANDE RUE
60155 , SAINT-LEGER-EN-BRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3446
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SIRIUS, Troyes : 345142475 dans le cadre d'une fusion avec effet au 28/02/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
19/12/2018
Description
RADIATION d'office par suite du transfert du siège au "Quai du Général Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE" RCS TROYES (2018D00414) le 18-05-2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/12/2016
Description
La société est réduite à un associé unique, à compter du 27/10/2016.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).