Entreprise : SCI SAINT HELIER - SIREN 345 137 822
Identité
Dénomination
SCI SAINT HELIER
SIREN (siège)
345 137 822
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1988
Début d’activité
11/05/1988
Date de fin de la personne morale
14/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (la mise en valeur, l'administration et l'exploitation pär location ou autrement de tous)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
8 AV DU POUDOUVRE 22770 LANCIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLEE FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Lancieux
Dénomination
FONCIERE MARINGAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lancieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/05/1988
Siret
34513782200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (la mise en valeur, l'administration et l'exploitation pär location ou autrement de tous)
Autres Activités
immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (la mise en valeur, l'administration et l'exploitation pär location ou autrement de tous)
Adresse
8 AV DU POUDOUVRE
22770 , LANCIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1988
Siret
34513782200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU BOIS RONDEL
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1988
Siret
34513782200010
Code APE
702C
Adresse
14 RUE DU MANOIR
35235 , THORIGNE-FOUILLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29739
Date d'ajout
18/10/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Saint-Malo par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/08/2023 au 8 Avenue du Poudouvre 22770 Lancieux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9731
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/06/1988
Description
Historique des observations depuis le 15/06/1988 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 11.05.1988 AU 24.07.2006, THORIGNE FOUILLARD, 14 RUE DU MANOIR.
Numéro d'observation
9731
Date d'ajout
15/06/1988
Description
Historique des observations depuis le 15/06/1988 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 11.05.1988 AU 24.07.2006, THORIGNE FOUILLARD, 14 RUE DU MANOIR.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 rue du Bois Rondel 35700 Rennes : Observation depuis le 15/06/1988 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 11.05.1988 AU 24.07.2006, THORIGNE FOUILLARD, 14 RUE DU MANOIR, TRANSFERE.
Numéro d'observation
9731
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 rue du Bois Rondel 35700 Rennes : Observation depuis le 15/06/1988 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 11.05.1988 AU 24.07.2006, THORIGNE FOUILLARD, 14 RUE DU MANOIR, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).