Entreprise : IGE JULES VERNE - SIREN 345 112 726
Identité
Dénomination
IGE JULES VERNE
SIREN (siège)
345 112 726
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2021
Début d’activité
20/08/2021
Date de fin de la personne morale
20/09/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, construction, gestion, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, de faire tous emprunts assortis de garanties réelles ou non pour mener à bien ces opérations.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
6400 EUR
Adresse du siège
18 AV DE VERDUN 64200 BIARRITZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE COMBES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEPERRIER JOCELYNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Biarritz
Dénomination
HOLDING LES BLACHEYRETS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Biarritz
Dénomination
AUBARINENQUE JEAN TAULELLE BOUCHET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Biarritz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/2021
Siret
34511272600046
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, construction, gestion, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, de faire tous emprunts assortis de garanties réelles ou non pour mener à bien ces opérations.
Autres Activités
Propriété, construction, gestion, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, de faire tous emprunts assortis de garanties réelles ou non pour mener à bien ces opérations.
Adresse
18 AV DE VERDUN
64200 , BIARRITZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE COMBES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1988
Siret
34511272600038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SENTE DES CHATAIGNIERS
92380 , GARCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BOULEAUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2006
Siret
34511272600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE GUYNEMER
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1988
Siret
34511272600012
Code APE
702C
Adresse
BD ANDRE BREMONT
95320 , SAINT-LEU-LA-FORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC LES DIABLOTS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92506
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bayonne par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 20/08/2021 du Sente des Châtaigniers 92380 Garches au Résidence Combes 18 Avenue de Verdun 64200 Biarritz
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34879
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
55365
Date d'ajout
28/03/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).