Entreprise : SARL HELITRANS - SIREN 345 098 545
Identité
Dénomination
SARL HELITRANS
SIREN (siège)
345 098 545
Date d'immatriculation au RNE
14/06/1988
Date de fin de la personne morale
13/06/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
RTE DU STADE 65400 PRECHAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUJAS SANDRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Boo Silhen
Nom, Prénom(s)
COLL ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
Argelès-Gazost
Nom, Prénom(s)
TOUJAS ROGER , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Argelès-Gazost
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/05/1988
Siret
34509854500014
Code APE
622Z
Adresse
RTE DU STADE
65400 , PRECHAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1988
Siret
34509854500022
Nom commercial
HELITRANS
Enseigne
HELITRANS
Code APE
622Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestations de services dans l'exécution de travaux aériens, baptêmes de l'air.
Adresse
65400 , Argelès-Gazost - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Préchac
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
999
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Radiation du RCS le 13/02/2019 avec effet au 13/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1668
Date d'ajout
06/06/1995
Description
-Cessation totale d'activité par la société, à compter du 11.03.1995. -Vente du fonds de commerce de transport et travaux aériens sis et exploité à Préchac 65400 à la sa Héli union dont le siège social est à Paris 75015 - 4, Avenue de la Porte de sèvres, entrée en jouissance fixée au 11.03.1995. -Dissolution anticipée de la société à compter du 31.03.1995, nomination de Mr Toujas Roger Dt à Boo Silhen 65400 En Qualité de liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé à Argelès-Gazost 65400 - Route du stade. -Pv age du 31.03.1995. Insertion : La Montagne du 21.04.1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).