Entreprise : GAEC DE LA VERDERIE - SIREN 345 067 300
Identité
Dénomination
GAEC DE LA VERDERIE
SIREN (siège)
345 067 300
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1988
Date de fin de la personne morale
01/06/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
COUHABRUN 53500 SAINT-PIERRE-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
SAINT PIERRE DES LANDES
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE JACQUES
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Landes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/04/1988
Siret
34506730000029
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres
Adresse
COUHABRUN
53500 , SAINT-PIERRE-DES-LANDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/1988
Siret
34506730000011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
LA VERDERIE
53500 , SAINT-PIERRE-DES-LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2888
Date d'ajout
14/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Dissolution à compter du 28/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2022, liquidateurs : LELIEVRE Philippe, LELIEVRE Jacques, siège de la liquidation : Couhabrun 53500 Saint-Pierre-des-Landes, parution de la publicité légale : Agri 53 paru le 03/03/2022
Numéro d'observation
3619
Date d'ajout
02/09/2011
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/06/2011 : Ancienne adresse : " la Verderie " 53500 Saint-Pierre-des-Landes Nouvelle adresse : Couhabrun 53500 Saint-Pierre-des-Landes Réduction de capital à compter du 30/06/2011 Ancien : 228 673,53 EUR Nouveau : 150 000 EUR Le capital variable devient fixe à compter du 30/06/2011 Prorogation de durée de la personne morale à compter du 12/07/2011 Ancienne : 36 ans Nouvelle : 46ans Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2011 : Partant : LELIEVRE Dominique, Gérant(e) Modifié : LELIEVRE Jacques, Gérant(e) Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 05/08/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).