Entreprise : SAFE LAND INDUSTRIES - SIREN 345 051 031
Identité
Dénomination
SAFE LAND INDUSTRIES
SIREN (siège)
345 051 031
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1988
Date de fin de la personne morale
29/05/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme nationale à conseil d'administration
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
101 CHE DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LANDROT LOUIS MARIE PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Rousies
Nom, Prénom(s)
COTON PATRICK ANDRE LEONARD JEAN MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
SAFIEDDINE STEPHANE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Le Vésinet
Dénomination
CABINET FORTIN SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/04/1988
Siret
34505103100028
Code APE
516K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Participer au développement de l'activité économique et à la satisfaction des besoins des particuliers et des entreprises en France et à l'étranger dans tous les secteurs d'activité économique et notamment celui de l'agro-industrie directement ou indirectement.
Adresse
101 CHE 101 Chemin DE RONDE
78290 , Croissy-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5680
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25486
Date d'ajout
22/11/1996
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/09/1995
Description
Par jugement en date du 11.04.95 , Le tribunal de grande instance de Avesnes sur Helpe (59) statuant commercialement A prononcé le redressement judiciaire. Juge commissaire (Non précise) , Représentant des créanciers Me Perin, date de cessation des paiements le 10.04.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/01/1995
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital --Assemblée générale du 21 Septembre 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).