Entreprise : J B L - SIREN 345 046 825
Identité
Dénomination
J B L
SIREN (siège)
345 046 825
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1988
Date de fin de la personne morale
01/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
112 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS 5 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
112-114
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVIDOVICI BARBARA , LISE , ROSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
DAVIDOVICI CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
SCHLAF JOACHIM , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OFFE SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAULIN EPOUSE DAVIDOVICI DANIELLE DENISE ROBERTE MEROPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/04/1988
Siret
34504682500013
Code APE
524E
Adresse
112 RUE MOUFFETARD
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
112-114
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63515
Date d'ajout
09/10/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1996 LE TC DE CRETEIL A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE. JUGE COMMISSAIRE : M.DUHAMEL. COMMISSAIRE AU PLAN : ME PELLEGRINI.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/02/1994
Description
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1994 ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE ARNO ; COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE ST MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 AN ; JUGE COMMISSAIRE : M DUHAMEL, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: M CORPECHOT, REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE ST MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES, ADMINISTRATEUR: MAITRE BARONNIE 1 RUE RICHEPANSE 75008 PARIS AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN JUSQU'A LA SIGNATURE DES ACTES; LA STE FRANCE ARNO ET MME DAVIDOVICI PDG DE LA JBL SONT TENUES D'EXECUTER LE PLAN
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1994 LE TC DE CRETEIL A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA STE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS , SOIT JUSQU'AU 20 FEVRIER 1994
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 12 1993 LE TC DE CRETEIL PRONONCE SUREXTENSION DE LA PROCEDURE DE LA SA LB2 NON INSCRITE AU RC DE PARIS, LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME SIMPLIFIE DE LA STE ; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 11 10 1993 , JUGE COMMISSAIRE : MR DUHAMEL , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR CORPECHOT , REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES; ADMINISTRATEUR : MAITRE BARONNIE 1 RUE RICHEPANSE 75008 PARIS AVEC MISSION DE SURVEILLER LES OPERATIONS DE GESTION ; FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 2 MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC
Numéro d'observation
4396
Date d'ajout
21/01/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :DU 30 AVRIL 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).