Entreprise : GFA LEYTEM - SIREN 345 035 711
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2020)
Dénomination
GFA LEYTEM
SIREN (siège)
345 035 711
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1988
Fermeture de l'établissement - 34503571100018
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2018
Date de fin de la personne morale
18/05/2038
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
139490.85 EUR
Adresse du siège
22 GRANDE RUE 51520 SOGNY-AUX-MOULINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBAR JEAN-MICHEL , JOSE , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
ESTIENNE BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Sogny-aux-Moulins
Nom, Prénom(s)
DEBAR NADINE , MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
JEANNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Mancy
Nom, Prénom(s)
ESTIENNE GENEVIEVE , LOUISE
Nom d'usage
PANIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Jarville-la-Malgrange
Nom, Prénom(s)
DEFIGIER PATRICIA , FERNANDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Sogny-aux-Moulins
Nom, Prénom(s)
DEBAR REMI , JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Sogny-aux-Moulins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34503571100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE QUI COMPOSERONT OU VIENDRAIENT A COMPOSER SON PATRIMOINE ; ETC.......
Adresse
22 22 Grande-Rue
51520 , Sogny-aux-Moulins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/05/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 11-05-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 03-10-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 03-10-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : LES PETITES AFFICHES MATOT BRAINE DU : 08-10-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).