Entreprise : MANUFACTURE DE VETEMENTS DU BERRY - SIREN 345 027 866
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2021)
Dénomination
MANUFACTURE DE VETEMENTS DU BERRY
SIREN (siège)
345 027 866
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1988
Fermeture de l'établissement - 34502786600010
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/1989
Date de fin de la personne morale
01/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHATILLON 36290 MEZIERES-EN-BRENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VISENTIN BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
AULNAY SOUS BOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34502786600010
Code APE
514A
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE ET TRANSFORMATION DE TEXTILES - FABRICATION DE VETEMENTS EN TOUS GENRES
Adresse
RTE RTE DE CHATILLON
36290 , MEZIERES EN BRENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1328
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Radiation du RCS Châteauroux le 19/03/2021 avec effet au 04/03/1992 Clôture de la procédure collective
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
615
Date d'ajout
09/03/1992
Description
EN DATE DU 04/03/1992, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA SOCIETE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
935
Date d'ajout
03/05/1990
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE ANNABELLE A COMPTER DU 01/01/90
Numéro d'observation
2769
Date d'ajout
29/12/1989
Description
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 1989 LE TRIBUNAL PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, NOMME ME PERES - 33, RUE DE LA POSTE CHATEAUROUX LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
2598
Date d'ajout
08/12/1989
Description
JUGEMENT DU 06/12/89, LE TRIBUNAL PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, FIXE PROVISOIREMENT AU 06/12/89, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOMME ME PERES, 33, RUE DE LA POSTE CHATEAUROUX, REPRESENTANT DES CREANCIERS ME BENIZRI, 33, RUE DE LA POSTE CHATEAUROUX ADMINISTRATEUR AVEC POUR MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE, M DELERY JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).