Entreprise : SCI DES ILES - SIREN 344 991 773
Identité
Dénomination
SCI DES ILES
SIREN (siège)
344 991 773
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1988
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
31/07/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
ILE DE PILLET 30300 BEAUCAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEVE DAVID , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Beaucaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
34499177300039
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
ILE DE PILLET
30300 , BEAUCAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3-1109
Date d'ajout
31/01/2003
Description
NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE MR SEVE DAVID NE LE 18.06.1975 A ROUSSILLON (38) NTE FRANCAISE DEMEURANT L'ILE DU PILET 30300 BEAUCAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RAVILLON HENRI GERANT DEMISSIONNAIRE. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE MAS SAINT FRANCOIS DE L'ECLUSE 30300 BEAUCAIRE A L'ILE DU PILET 30300 BEAUCAIRE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 09.12.2002. DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 31.10.2003 CEVENNES MAGAZINE DU 08.02.2003 Date d'effet : 01 janvier 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).