Entreprise : SCI MAGIMEL - SIREN 344 985 338
Identité
Dénomination
SCI MAGIMEL
SIREN (siège)
344 985 338
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1988
Début d’activité
29/04/1988
Date de fin de la personne morale
01/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU PAR- TIES D'IMMEUBLE ET PLUS SPECIALEMENT L'ACQUISITION DE LA COMMUNE DE MEYMAC DE : UN ENSEMBLE MOBILIER A USAGE D'HABITATION ET INDUSTRIEL SIS DANS LES DEPENDANCES DE LA COMME A MEYMAC, QUARTIER DE LA JARRIGE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
13 BD DES CHARPENTIERS 19250 MEYMAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPORT NADINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Mauriac
Nom, Prénom(s)
DUPORT PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Mauriac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/1988
Siret
34498533800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU PAR- TIES D'IMMEUBLE ET PLUS SPECIALEMENT L'ACQUISITION DE LA COMMUNE DE MEYMAC DE : UN ENSEMBLE MOBILIER A USAGE D'HABITATION ET INDUSTRIEL SIS DANS LES DEPENDANCES DE LA COMME A MEYMAC, QUARTIER DE LA JARRIGE.
Autres Activités
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU PAR- TIES D'IMMEUBLE ET PLUS SPECIALEMENT L'ACQUISITION DE LA COMMUNE DE MEYMAC DE : UN ENSEMBLE MOBILIER A USAGE D'HABITATION ET INDUSTRIEL SIS DANS LES DEPENDANCES DE LA COMME A MEYMAC, QUARTIER DE LA JARRIGE.
Adresse
13 BD DES CHARPENTIERS
19250 , MEYMAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10005
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1575
Date d'ajout
16/11/2005
Description
- CHANGEMENT DE GERANT Ancien gérant : Mr MAGIMEL Gérard Nouveau gérant : Mr DUPORT Patrick - DATE D'EFFET : 13/09/2005
Numéro d'observation
10004
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).