Entreprise : SOC CIVILE JPS - SIREN 344 911 607
Identité
Dénomination
SOC CIVILE JPS
SIREN (siège)
344 911 607
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1988
Début d’activité
02/06/1988
Date de fin de la personne morale
01/06/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'achat, la vente, la construction, la gestion et la location de tous biens immeubles et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
2 RUE DAUTASSE 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PREVOST JEROME , ERIC , PAUL-ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Hautefage-la-Tour
Nom, Prénom(s)
PREVOST STEPHANE , CLAUDE , WILLIAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Penne-d'Agenais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/1988
Siret
34491160700010
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente, la construction, la gestion et la location de tous biens immeubles et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini.
Adresse
2 RUE DAUTASSE
47140 , SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Sylvestre-Sur-Lot
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
25/01/2000
Description
AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR MAITRE FREON, NOTAIRE A PENNE D'AGENAIS (47) IL A ETE CONSTATE LA DEMISSION DE MADAME YVETTE FONTANELLA VEUVE PREVOST DE SES FONCTIONS DE GERANT. ELLE EST REMPLACEE DANS LESDITES FONCTIONS PAR MONSIEUR JEROME PREVOST ET MONSIEUR STEPHANE PREVOST, COGERANTS Date d'effet : 29/12/1999
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
25/01/2000
Description
LE CITOYEN LIBRE DU 07.01.2000
Numéro d'observation
1739
Date d'ajout
12/12/1991
Description
SUITE AU DECES DE MONSIEUR ROLAND PREVOST, LA GERANCE DE LA SOCIETE EST EXERCEE PAR MADAME YVETTE FONTANELLA VEUVE PREVOST, CO-GERANTE DEVENUE GERANTE UNIQUE A COMPTER DU 25/05/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N[ Siret : D 344 911 607 00010 code ape : 7903 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).