Entreprise : SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE - SIREN 344 885 736
Identité
Dénomination
SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE
SIREN (siège)
344 885 736
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1988
Début d’activité
21/03/1988
Date de fin de la personne morale
25/07/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La location de biens immobiliers, l'exploitation et le négoce de véhicules automobiles de collection.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
26 ALL DES FOULQUES 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNET BERNARD , LOUIS , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Villefranche-de-Rouergue
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/1988
Siret
34488573600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La location de biens immobiliers, l'exploitation et le négoce de véhicules automobiles de collection.
Autres Activités
La location de biens immobiliers, l'exploitation et le négoce de véhicules automobiles de collection.
Adresse
26 ALL DES FOULQUES
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
16621
Date d'ajout
10/11/1998
Description
Transformation de la société DE SA EN SARL - REDUCTION DE CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 5 000 000 FRFS - NOUVEAU CAPITAL : 50 000 FRS - MODIFICATION DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE DATE : 31.10 - NOUVELLE DATE : 31.12 NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE MR VERNET BERNARD - ANCIENNE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION/ADMINISTRATEUR : VERNET BERNARD ADMINISTRATEURS : LE BRONX SARL - SOUYRI EVELYNE - COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SOCIETE SALUSTRO - PV AGE EN DATE DU 09.10.98 A COMPTER DU 09/10/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU : 30.6.1994 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).