Entreprise : SOC COMM LOCA BOAT OLERON - SIREN 344 855 408
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2023)
Dénomination
SOC COMM LOCA BOAT OLERON
SIREN (siège)
344 855 408
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1988
Date de fin de la personne morale
16/05/2038
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE D ARCEAU 17310 SAINT PIERRE D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HORSES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROIS ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/05/1988
Siret
34485540800011
Enseigne
LOCA BOAT OLERON
Adresse
9 RUE DU MOULIN
17550 , DOLUS D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/1988
Siret
34485540800037
Enseigne
LOCA BOAT OLERON
Origine du fonds
Création
Activité principale
Ttes activités relatives à la location de bateaux, scooters de mer et d'une façon générale, tout ce qui touche aux loisirs nautiques...
Adresse
RTE D ARCEAU
17310 , SAINT PIERRE D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HORSES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/11/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/1993
Siret
34485540800029
Adresse
12 IMP DES MERLES
17550 , DOLUS D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GRISSOTIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1847
Date d'ajout
31/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de la Rochelle le 31/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/05/1988
Description
Mise en sommeil mention du 13/08/2003 : mise en sommeil de la société Date d'effet : 13/08/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/10/1994. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).