Entreprise : SCI DE L'ALPILLE - SIREN 344 847 454
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2020)
Dénomination
SCI DE L'ALPILLE
SIREN (siège)
344 847 454
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1988
Date de fin de la personne morale
25/05/2038
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
10 RUE JOSEPH BARA 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACHARD EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
CORNILLON CONFOUX
Nom, Prénom(s)
ACHARD FANIENNE
Nom d'usage
VELOPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
ACHARD DANIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ACHARD BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/1988
Siret
34484745400016
Code APE
703C
Adresse
CHE PETITY ET VALRUGUES
13210 , SAINT-REMY-DE-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS D'ALPILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/04/1988
Siret
34484745400024
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE OU TITULAIRE
Adresse
10 RUE 10 rue Joseph Bara
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D0464816
Date d'ajout
08/10/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 06-08-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007D046489
Date d'ajout
07/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 06-08-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Quotidien Juridique DU : 01-10-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/08/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).