Entreprise : SCEA DE LA PROVIDENCE - SIREN 344 786 330
Identité
Dénomination
SCEA DE LA PROVIDENCE
SIREN (siège)
344 786 330
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1988
Début d’activité
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
08/05/2038
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de tous les biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
540000 EUR
Adresse du siège
FERME LA PROVIDENCE 10150 VOUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PROMPSY FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERTE JACQUES , PHILIPPE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Châteauneuf-Grasse
Nom, Prénom(s)
FERTE CHARLOTTE , MARIE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Fontaine-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
FERTE CLAIRE , MARIE
Nom d'usage
JEANNIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Colmar
Nom, Prénom(s)
FERTE MARIE-PIERRE
Nom d'usage
DEVAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Dizier
Nom, Prénom(s)
FERTE LAURENCE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Sainte-Savine
Nom, Prénom(s)
PROMPSY FRANCOIS , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Troyes
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROMPSY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Troyes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34478633000011
Enseigne
"SCEA DE LA PROVIDENCE"
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de tous les biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME LA PROVIDENCE
10150 , VOUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PROMPSY FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
04/01/1999
Description
Anciens gérants : Mr Prompsy François et mme ferte Marie-Claude nouveau gérant : Mr Prompsy François à compter du 01.01.1999
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).