Entreprise : MAYENNE METALLIQUE - SIREN 344 747 613
Identité
Dénomination
MAYENNE METALLIQUE
SIREN (siège)
344 747 613
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1988
Début d’activité
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
06/06/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
La fabrication de charpente métallique
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
38500 EUR
Adresse du siège
58 RUE DE MONTATON 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE DOMFRONT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHLOSSER YVELINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Dénomination
HEPIX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Ambrières-les-Vallées
Dénomination
SOCIETE DU CEDRE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
AMBRIERES LES VALLEES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34474761300018
Enseigne
MAYENNE METALLIQUE
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
La fabrication de charpente métallique
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Autres Activités
FAB CHARPENTES METTALIQUE
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
58 RUE DE MONTATON
53300 , AMBRIERES-LES-VALLEES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE DOMFRONT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
21/03/2019
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse à compter du 30/01/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/01/2019 : Partant : SOCIETE DU CEDRE (SAS), Président Nouveau : HEPIX (SAS), Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).