Entreprise : SA ECONOMIE MIXTE SPORTIVE STADE QUIMPER - SIREN 344 691 647
Identité
Dénomination
SA ECONOMIE MIXTE SPORTIVE STADE QUIMPER
SIREN (siège)
344 691 647
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1988
Date de fin de la personne morale
15/06/1991
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
21 VC VIEILLE ROUTE DE BRIEC 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUELLEC REMI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE JEAN , YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
ERGUE-GABERIC
Nom, Prénom(s)
LE BRAS YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHATEAULIN
Nom, Prénom(s)
MASSARD MARCEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
SEHEDIC PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
COZAN JEAN-YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
COLOMBIER YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
FOUESNANT
Nom, Prénom(s)
NEDELLEC PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
29112 BRIEC DE L'ODET
Nom, Prénom(s)
CHRISTIEN CHANTAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
BESNIER CLAUDE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
ROHOU JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1921
Commune de résidence
POULLAOUEN
Nom, Prénom(s)
PENNANEACH JACQUES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
LE DIRACH ANDRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
GERARD ALAIN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
LE GUIL PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
CHATEAULIN
Nom, Prénom(s)
RICONO GILLES
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
PLOMELIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34469164700012
Nom commercial
QUIMPER CORNOUAILLE FOOTBALL CLUB
Code APE
926C
Origine du fonds
Création
Activité principale
GERER ET ANIMER UNE EQUIPE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Adresse
21 21 VIEILLE ROUTE DE BRIEC
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).