Entreprise : SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE - SIREN 344 677 885
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2019)
Dénomination
SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE
SIREN (siège)
344 677 885
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2011
Date de fin de la personne morale
22/11/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
7 RUE BELGRAND 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGUIGNON ERIC
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
RICHER PHILIPPE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ALEXANDRE JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Souchez
Nom, Prénom(s)
AEBERLI ROLF
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
CH-8703 ERLENBACH
Nom, Prénom(s)
MACHLER STEFAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
81127 FORCH
Nom, Prénom(s)
ALBERT SYLVIE
Nom d'usage
BRATEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ERIKSON PER , ERIK
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
ZURICH
Nom, Prénom(s)
VAN BERKEL ROBIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Gokhausen - Suisse
Nom, Prénom(s)
BOL FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
MARSEILLE 7
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SWISSLIFE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/1986
Siret
34467788500016
Code APE
671C
Adresse
41 RUE DE CHATEAUDUN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2005
Siret
34467788500024
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
86 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1986
Siret
34467788500040
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION D'UN OU PLUSIEURS FONDS DE PLACEMENT, GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
Adresse
7 RUE 7 Rue Belgrand
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/2011
Siret
34467788500032
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'un ou plusieurs fonds de placement, gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Adresse
44 AV GEORGES POMPIDOU
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29448
Date d'ajout
10/05/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par SWISS LIFE REIM (FRANCE) sa a directoire et conseil de surveillance (rcs Marseille 499320059) 42 allée Turcat Mery 13008 Marseille Le 01/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49383
Date d'ajout
18/07/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
91832
Date d'ajout
08/03/2004
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS RCS 403 617 798 PARIS - FUSION AVEC EFFET RETROACTIF AU 01-09-2003 Forme juridique Siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).