Entreprise : SCI T.M.J. - SIREN 344 625 140
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2022)
Dénomination
SCI T.M.J.
SIREN (siège)
344 625 140
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1999
Date de fin de la personne morale
07/11/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LE COUDRAY 35520 MELESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN ANNICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Melesse
Nom, Prénom(s)
GUERIN MARINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Pithiviers
Nom, Prénom(s)
GUERIN THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Melesse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/1988
Siret
34462514000035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
location de locaux nus (début : 30.09.1999)
Adresse
Le Coudray
35520 , Melesse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/1989
Siret
34462514000027
Code APE
702C
Adresse
RUE EUGENE POTIER
56100 , LORIENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU BOURGNEUF
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27857
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : GUERIN Thierry, siège de la liquidation : Le Coudray 35520 Melesse, parution de la publicité légale : LE JOURNAL DE VITRE paru le 03/12/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/1999
Description
Historique des observations depuis le 08/11/1999 : - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 15.03.1988 AU 22.05.1989, LORIENT, 11 RUE DE LUDWISHAFEN. * DU 22.05.1989 AU 30.09.1999, LORIENT, RUE EUGENE POTIER, ZAC DU BOURGNEUF.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).