Entreprise : SCI DE LA RTE DE LYONS - SIREN 344 613 740
Identité
Dénomination
SCI DE LA RTE DE LYONS
SIREN (siège)
344 613 740
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1988
Début d’activité
15/03/1988
Date de fin de la personne morale
25/05/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition en France, par voie d'achat, d'apport, d'échange ou autrement de tous immeubles batis ounon batis ainsi qua que de tous droits immobiliers. Edification de toutes constructions. Aménagement, renovation mise en valeur, exploitation de ces immeubles et droits suite à l'activité exercée.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE LYONS 27460 IGOVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELBE FELIX , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Le Vaudreuil
Nom, Prénom(s)
GIRARD MARTINE , DENISE , RENEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Rougemontiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1988
Siret
34461374000010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition en France, par voie d'achat, d'apport, d'échange ou autrement de tous immeubles batis ounon batis ainsi qua que de tous droits immobiliers. Edification de toutes constructions. Aménagement, renovation mise en valeur, exploitation de ces immeubles et droits suite à l'activité exercée.
Autres Activités
Acquisition en France, par voie d'achat, d'apport, d'échange ou autrement de tous immeubles batis ounon batis ainsi qua que de tous droits immobiliers. Edification de toutes constructions. Aménagement, renovation mise en valeur, exploitation de ces immeubles et droits suite à l'activité exercée.
Adresse
45 RUE DE LYONS
27460 , IGOVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/01/2001
Description
- Date de cessation d'activité : 11/01/2001.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/05/1988
Description
Historique des observations depuis le 26/05/1988 : JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE VERNONNAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).