Entreprise : SCI VESPERS - SIREN 344 595 475
Identité
Dénomination
SCI VESPERS
SIREN (siège)
344 595 475
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1988
Début d’activité
27/04/1988
Date de fin de la personne morale
26/04/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACHAT DE DIVERSES PARCELLES EN VUE DE LA REALISATION DE LOTISSEMENTS LA GESTION DESDIT IMMEUBLE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
192085.76 EUR
Adresse du siège
CHE DES SABLIERES 84600 VALREAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MORAND ERIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORAND ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
MORAND CHRISTINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Valréas
Nom, Prénom(s)
MORAND KARYNN
Nom d'usage
LEBON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Saint-Fons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/1988
Siret
34459547500015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT DE DIVERSES PARCELLES EN VUE DE LA REALISATION DE LOTISSEMENTS LA GESTION DESDIT IMMEUBLE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Autres Activités
ACHAT DE DIVERSES PARCELLES EN VUE DE LA REALISATION DE LOTISSEMENTS LA GESTION DESDIT IMMEUBLE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET
Adresse
CHE DES SABLIERES
84600 , VALREAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MORAND ERIC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1270
Date d'ajout
14/04/1997
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PORTE DE 60 000 FRS A 1 260 000 FRS A COMPTER DU 24/03/1997 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 09/04/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 260 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 192 085.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).