Entreprise : GUY LEVASSEUR SA - SIREN 344 576 244
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2021)
Dénomination
GUY LEVASSEUR SA
SIREN (siège)
344 576 244
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1991
Fermeture de l'établissement - 34457624400034
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 34457624400042
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2000
Fermeture de l'établissement - 34457624400059
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2010
Fermeture de l'établissement - 34457624400067
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2013
Date de fin de la personne morale
03/11/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152449 EUR
Adresse du siège
205 RUE DU VIROLOIS 59200 TOURCOING FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 462
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ ALEXIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
MOLARD JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
BMD Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
34457624400034
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DISTRIBUTION AUPRES DES GRANDES SURFACES ET DES REVENDEURS D'ARTICLES TEXTILES, DE TAPIS, D'ACCESSOIRES D'AMENAGEMENT ET DE DECORAITON DE LA MAISON
Adresse
205 RUE 205 rue du Virolois
59200 , Tourcoing - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 462
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
34457624400042
Code APE
514S
Adresse
50 RUE DE L EPIDEME
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
34457624400059
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
4 AV ANATOLE FRANCE
59250 , HALLUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
34457624400067
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
25 AV DE L EUROPE
59223 , RONCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSPORT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
03/12/2014
Description
Décision de l'associé unique en date du 03-11-2014 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SAS ETABLISSEMENTS PIERRE DUBOST 101 chaussée Marcellin Berthelot 59200 Tourcoing 726 480 213 RCS LILLE METROPOLE, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans La Gazette du 21-11-2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/08/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2013
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/11/1991
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 9/9/1991 SON SIEGE SOCIAL DE SAINT GAUDENS(31800) ACTE CONSTITUTTIF DEPOSE AU GREFFE DE TOULOUSE LE 3/5/1988 ET PUBLIE DANS L'OPINION INDEPENDANT DU 8 /4/1988 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE SAINT GAUDE NS LE 2/10/1991 ET DE ROUBAIX-TOURCOING LE 4/11/19 91 PUBLIE DANS LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 28/9/1991 ET DANS LA GAZETTE DU NORD DU 21/9/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).