Entreprise : GROUPE PHOTOGRAPHIQUE OUEST PHOTOGRAPHIES - SIREN 344 571 559
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2018)
Dénomination
GROUPE PHOTOGRAPHIQUE OUEST PHOTOGRAPHIES
Sigle
G.P.O. PHOTOGRAPHIES
SIREN (siège)
344 571 559
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1988
Début d’activité
01/03/1988
Dissolution
- Date de dissolution : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
24/04/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE ET PUBLICITE
Code APRM
7420ZS - Photographie industrielle et publicitaire
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PENNAROS 29600 MORLAIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLOUJEAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAILLARD HUBERT , JOSEPH , SIMON
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Morlaix
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34457155900014
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE ET PUBLICITE
Code APRM
7420ZS - Photographie industrielle et publicitaire
Adresse
ZA LA BOISSIERE
29600 , MORLAIX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7127
Date d'ajout
23/08/2018
Description
Radiation du RCS le 23/08/2018 avec effet au 06/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
697
Date d'ajout
22/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 : Liquidateur : TAILLARD Hubert Joseph Simon gérant Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur sis Pennaros 29600 Morlaix Journal d'annonces légales : TERRA en date du 05/01/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
399
Date d'ajout
28/02/2007
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 31/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).