Entreprise : GIRAUD HOLDING - SIREN 344 571 401
Identité
Dénomination
GIRAUD HOLDING
SIREN (siège)
344 571 401
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1988
Début d’activité
01/04/1988
Date de fin de la personne morale
19/04/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LE VILLAGE 38150 SONNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Sonnay
Nom, Prénom(s)
GIRAUD MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Le Péage-de-Roussillon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34457140100019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding
Autres Activités
holding
Adresse
LE VILLAGE
38150 , SONNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/016519
Date d'ajout
24/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/09/2024 prononçant la clôture du redressement pour exécution du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000692
Date d'ajout
14/02/2007
Description
Suivant ordonnance en date du 13 Février 2007, Monsieur le Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société GIRAUD HOLDING - SARL a mis fin à la mission du représentant des créanciers.
Numéro d'observation
F05/001763
Date d'ajout
18/05/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 10 mai 2005 nommant Monsieur Bruno POLSINELLI juge-commissaire en remplacement de Monsieur Jean-Pierre CRINER.
Numéro d'observation
F04/000683
Date d'ajout
26/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 24 Février 2004 arrêtant le plan de cession partielle au profit de la société Transports ROLAND CHAZOT - SARL dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42000) 16, rue Victor Grignard ZI Montreynaud immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 788 113 330 RCS SAINT-ETIENNE et nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me E. BAULAND demeurant 40, rue de Bonnel 69484 LYON cédex 03.
Numéro d'observation
F03/003873
Date d'ajout
05/12/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 02 Décembre 2003 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (Régime général) Cette procédure a été déclarée commune avec celle ouverte le 18 Novembre 2003 à l'encontre de la société TRANSPORTS GIRAUD - S.A.S., et à celles ouvertes le 02 Décembre à l'encontre des sociétés GIRAUD MICHEL - S.A.S., GIRAUD VRAC - SARL, GIRAUD TRANSIT - SARL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FAVORITE. Le Tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de ces sociétés. Administrateur judiciaire : Me BAULAND 40, rue de Bonnel 69484 LYON cédex 03 Mission de l'administrateur judiciaire : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Représentant des créanciers : Me BILLIOUD 1, rue du Musée 38200 VIENNE Juge commissaire : Monsieur CRINER Juge commissaire suppléant : Monsieur BEAL Date de cessation des paiements : 01 Juillet 2003
Numéro d'observation
F03/003817
Date d'ajout
01/12/2003
Description
Déclaration des cessation des paiements faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 1er Décembre 2003 conformément à l'article L.621-1 du livre VI du Code de Commerce, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Modification le 08 Septembre 1993 : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. PV AG du 30 Juillet 1993 Publicité : L'ESSOR DE L'ISERE du 13 Août 1993 - Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne le 27 Août 1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).