Entreprise : CALANE - SIREN 344 571 088
Identité
Dénomination
CALANE
SIREN (siège)
344 571 088
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1988
Début d’activité
01/06/2009
Date de fin de la personne morale
24/04/2087
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente de tous produits se rattachant à l'alimentation et pouvant être vendu dans les supermarchés sandwicherie point chaud petite restauration
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
60352 EUR
Adresse du siège
RTE N 681 46500 GRAMAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMP BAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Gourdon
Nom, Prénom(s)
VERDUN DEWIS , DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Pinsac
Dénomination
CABINET CONSTANT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gourdon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
34457108800022
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de tous produits se rattachant à l'alimentation et pouvant être vendu dans les supermarchés sandwicherie point chaud petite restauration
Adresse
RUE ALEXANDRE DUMAS
46500 , GRAMAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
34457108800014
Adresse
RTE N 681
46500 , GRAMAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMP BAS
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/04/2023
Siret
34457108800030
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de vêtements, de tous produits vestimentaires objets de décoration et de cadeau.
Adresse
GALERIE MARCHANDE CHAMPS BAS
46500 , GRAMAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
695
Date d'ajout
15/03/2002
Description
- NOMINATION DE MME ALLANOT NEE LAFONTA SYLVIE COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR LARNAUDIE JEAN-PIERRE, - NOMINATION DE MR ALLANOT THIERRY COMME DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EN REMPLACEMENT DE MME LARNAUDIE ANNIE DEMISSIONNAIRE, - DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS DE MR JEAN-PIERRE LARNAUDIE, DE MME ANNIE LARNAUDIE ET DE LA STE DISTRIBUTION LIBOURNAISE D'ALIMENTATION "DISLIAL", - NOMINATION DE MME ALLANOT NEE LAFONTA SYLVIE, MR ROCHE JEAN-PIERRE, LA STE SAINT ASTIER DISTRIBUTION SA A SAINT-ASTIER (24110) BD DU ML DE LATTRE DE TASSIGNY REPRESENTEE PAR MR FAURE FABRICE, LA SA GRIMEN A SAINT- LAURENT-LES-TOURS (46400) REPRESENTEE PAR MR MOULIN RICHARD COMME ADMINISTRATEURS, - DEMISSION DE LA STE PSF DISTRIBUTION-POFODIS COMME ADMINISTRATEUR (NON REMPLACE). Date d'effet : 30/01/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1826
Date d'ajout
12/06/1992
Description
- DEMISSION DE MME MOURET NEE DEMAY REINE COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'ADMINISTRATEUR, - DEMISSION DE MR MOURET GERARD COMME DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, -DEMISSION DE LA SA SAINT JEAN DISTRIBUTION, SA HYPERCOSMOS - SA ADOUR DISTRIBUTION COMME ADMINISTRATEURS, - NOMINATION DE MR LARNAUDIE JEAN PIERRE COMME PRESIDENT DU C.A. ET ADMI- NISTRATEUR, - NOMINATION DE MME LARNAUDIE NEE SMEETS ANNIE COMME DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, - NOMINATION DE LA SA PSF DISTRIBUTION POFODIS A PORT STE FOY AVEC REPRE- SENTANT PERMANENT MR ONILLON SERGE, ET LA SA DISTRIBUTION LIBOURNAISE D'ALIMENTATION DISLIAL A LIBOURNE (33) AVEC REPRESENTANT PERMANENT MR TOQUEREAU PATRICK, COMME ADMINISTRATEURS, A COMPTER DU 14.03.92.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- MISE EN CONFORMITE ET REFONTE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15.05.2001. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).