Entreprise : SCI N P - SIREN 344 559 513
Identité
Dénomination
SCI N P
SIREN (siège)
344 559 513
Date d'immatriculation au RNE
27/08/2008
Début d’activité
01/11/2015
Date de fin de la personne morale
26/08/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété gestion et plus généralement exploitation par bail ou location d'immeubles que la Socie te se propose d'acquérir ou d'édifier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
6 RUE MOREAU 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Simon PHILIPPE , YVON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
Boulbin PASCALE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Guingamp
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2015
Siret
34455951300033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE MOREAU
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
34455951300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE EDOUARD OLLIVRO
22200 , GUINGAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88683
Date d'ajout
23/11/2015
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège de CESSONSEVIGNE (35510), 11 Avenue des Peupliers, à PARIS (75012), 6 Rue Moreau, à compter du 19/11/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/08/2008
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de RENNES Effectué le 27.08.2008 SOUS LE NO 2807440
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/08/2008
Description
: Transfert du siège de 11 RUE EDOUARD OLLIVRO 22200 GUINGAMP à 11 AVENUE DES PEUPLIERS 35510 CESSON SEVIGNE à compter du 01.07.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).