Entreprise : SCI SOVALCO - SIREN 344 534 920
Identité
Dénomination
SCI SOVALCO
SIREN (siège)
344 534 920
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1988
Début d’activité
31/10/2019
Date de fin de la personne morale
28/02/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété, gestion, administration de biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
201 CHE DU PAS DE LA LAUZE 84500 BOLLENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALETTE JEAN , ALPHONSE , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
VALETTE JEAN , LUC , GEORGES , GABRIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Bollène
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/10/2019
Siret
34453492000030
Enseigne
"S.C.I. SOVALCO"
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, gestion, administration de biens
Autres Activités
propriété, gestion, administration de biens
Adresse
201 CHE DU PAS DE LA LAUZE
84500 , BOLLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34453492000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE FERRIERES
07200 , AUBENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1988
Siret
34453492000014
Code APE
702C
Adresse
AV DE BELLANDE
07200 , AUBENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
874
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social à compter du 31/10/2019 du Rue de Ferrieres 07200 Aubenas au 201 Chemin du Pas de la Lauze 84500 Bollène Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 31/10/2019 Ancienne valeur : Rue de Ferrieres 07200 Aubenas Nouvelle valeur : 201 Chemin du Pas de la Lauze 84500 Bollène
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 05 avril 1988 -No A-280 - LA TRIBUNE du 25 mars 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1707
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).