Entreprise : MELIN SA - SIREN 344 525 183
Identité
Dénomination
MELIN SA
SIREN (siège)
344 525 183
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CORMEILLES 27230 THIBERVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENTIE CHRISTINE
Nom d'usage
SCHOEMAEKER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Haye (La)
Nom, Prénom(s)
GUERRERO JESUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
ECOUEN
Nom, Prénom(s)
LISCIA GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE MESNIL GERARD
Nom, Prénom(s)
SCHOEMAEKER PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Haye (La)
Dénomination
SA CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONT SAINT AIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/06/1991
Siret
34452518300028
Code APE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Activité principale
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Adresse
RTE DE CORMEILLES
27230 , THIBERVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004544
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bernay en date du 25/11/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 13/07/2011
Numéro d'observation
1194
Date d'ajout
30/06/2011
Description
PAR JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY DU 23 JUIN 2011, A ETE ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA MELIN ET EN CONSEQUENCE EGALEMENT PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. ONT ETE DESIGNES : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME YVES BOURGOIN 31 BOULEVARD DE L'YSER 76000 ROUEN, LIQUIDATEUR ME BRIGITTE DIESBECQ 9 RUE DUCY 27000 EVREUX.
Numéro d'observation
372
Date d'ajout
17/02/2011
Description
PAR JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2011 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS JUSQU'AU 9 JUIN 2011.
Numéro d'observation
1942
Date d'ajout
14/12/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bernay du 09/12/2010 prononçant le redressement judiciaire de l'assujettie. Période d'observation : six mois. Date de cessation des paiements : 07/12/2010. Juge commissaire : H DORSNER. Juge commissaire suppléant : J ROMAGNE. Mandataire judiciaire : Me B DIESBECQ (9 rue Ducy 27000 Evreux). Administrateur judiciaire : Me Y BOURGOIN (31 Bd de l'Yser 76000 Rouen) qui a reçu mission d'assistance pour tous les actes de gestion de l'entreprise.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).